ymddiriedolwyr SOCIAL, HEALTH, ASSISTANCE, RECONCILIATION, EDUCATION
Rhif yr elusen: 1002326
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIONA GUIVER | Cadeirydd | 18 November 2023 |
|
|
||||
Sophie Richards | Ymddiriedolwr | 18 November 2023 |
|
|
||||
Anthony Watmore | Ymddiriedolwr | 19 May 2021 |
|
|
||||
Amanda Hughes | Ymddiriedolwr | 17 May 2021 |
|
|
||||
Abigail Brazier | Ymddiriedolwr | 10 November 2018 |
|
|
||||
Martin Williams | Ymddiriedolwr | 14 October 2017 |
|
|
||||
Allison Watmore | Ymddiriedolwr | 29 October 2016 |
|
|
||||
Sarah Galloon | Ymddiriedolwr | 29 October 2016 |
|
|
||||
Lawrence Fletcher | Ymddiriedolwr | 01 November 2015 |
|
|
||||
Sarah Smith | Ymddiriedolwr | 31 October 2015 |
|
|
||||
Lindsay Small | Ymddiriedolwr | 31 October 2015 |
|
|
||||
Samantha McNeilly | Ymddiriedolwr | 31 October 2015 |
|
|
||||
Iulia Rusu | Ymddiriedolwr | 31 October 2014 |
|
|
||||
ANDREEA CSILLAG | Ymddiriedolwr | 08 November 2012 |
|
|
||||
JANE WILLIAMS | Ymddiriedolwr |
|
||||||
JEAN ALESBURY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.