Ymddiriedolwyr LONGWICK VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 1002419

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (56 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kim Sulston | Cadeirydd | 06 November 2023 |
|
|
||||
Judith Anne Judd | Ymddiriedolwr | 22 November 2024 |
|
|
||||
Leigh Burnett | Ymddiriedolwr | 22 November 2024 |
|
|
||||
Samantha Lawrence | Ymddiriedolwr | 06 November 2023 |
|
|
||||
Mike Payne | Ymddiriedolwr | 06 November 2023 |
|
|
||||
Colin Sulston | Ymddiriedolwr | 06 November 2023 |
|
|
||||
Neil Dingle | Ymddiriedolwr | 01 June 2021 |
|
|
||||
Lisa Lowles | Ymddiriedolwr | 11 May 2021 |
|
|
||||
Alan Inglis | Ymddiriedolwr | 04 May 2021 |
|
|
||||
MALCOLM ANTHONY LAWRENCE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.