Hanes ariannol NEW ADDINGTON LITTLE LEAGUE FOOTBALL

Rhif yr elusen: 1002559
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £11.25k £1.00k £12.01k £11.29k £1.20k
Cyfanswm gwariant £9.26k £2.13k £12.56k £17.04k £6.40k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A