Hanes ariannol QUEEN ELEANOR'S SCHOOL TRUST FUND

Rhif yr elusen: 1002920
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2012 31/08/2013 31/08/2014 31/08/2015 31/08/2016
Cyfanswm Incwm Gros £3.90k £4.80k £2.70k £956 £3.15k
Cyfanswm gwariant £0 £0 £10.42k £0 £34
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A