Hanes ariannol DAWES HOUSE CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 1003097
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2013 31/05/2014 31/05/2015 31/05/2016 31/05/2017
Cyfanswm Incwm Gros £1.93k £2.30k £2.46k £1.41k £3.14k
Cyfanswm gwariant £1.83k £1.58k £1.58k £1.26k £2.58k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A