Hanes ariannol GKN SANKEY EMPLOYEES' CHARITY TRUST

Rhif yr elusen: 1003217
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2018 30/06/2019 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022
Cyfanswm Incwm Gros £6.40k £4.64k £3.75k £3.17k £69
Cyfanswm gwariant £9.10k £1.56k £8.25k £3.01k £4.92k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A