Hanes ariannol RINGMER NURSERY SCHOOL

Rhif yr elusen: 1003220
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2012 31/07/2013 31/07/2014 31/07/2015 25/11/2016
Cyfanswm Incwm Gros £104.35k £120.49k £119.25k £132.47k £111.23k
Cyfanswm gwariant £96.96k £111.67k £114.45k £104.82k £180.50k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £0 £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £92.66k £80.12k