Hanes ariannol THE DOGMERSFIELD SCHOOL ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1004018
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £15.89k £11.60k £13.87k £19.55k £22.17k
Cyfanswm gwariant £12.62k £14.19k £19.15k £8.52k £14.11k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A