Hanes ariannol Barkway Preschool
Rhif yr elusen: 1004083
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £64.73k | £74.62k | £79.75k | £92.71k | £88.89k | |
|
Cyfanswm gwariant | £57.38k | £61.13k | £67.23k | £87.27k | £96.99k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £31.60k | £51.40k | £46.58k | £65.41k | £53.49k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £319 | N/A | £3.63k | £1.35k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.