Ymddiriedolwyr GUESTLING BRADSHAW PRIMARY SCHOOL PARENT-TEACHER ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1004526
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rebecca Mannering Cadeirydd 10 October 2018
Dim ar gofnod
Hannah Stevens Ymddiriedolwr 01 November 2022
Dim ar gofnod
Eve Elphick Ymddiriedolwr 01 November 2022
Dim ar gofnod
Charlie Cornford Ymddiriedolwr 01 October 2022
Dim ar gofnod
Matthew Collins Ymddiriedolwr 10 October 2017
Dim ar gofnod
Raymond Heyes Ymddiriedolwr 10 October 2017
Dim ar gofnod
Stuart Old Ymddiriedolwr 01 October 2017
Dim ar gofnod
CHARLOTTE CUFF Ymddiriedolwr 30 June 2011
Dim ar gofnod