Hanes ariannol RADIANT LIFE MINISTRIES TRUST

Rhif yr elusen: 1004581
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2011 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2014 31/03/2015
Cyfanswm Incwm Gros £1.67k £1.75k £2.01k £1.53k £1.12k
Cyfanswm gwariant £1.78k £1.82k £2.05k £1.64k £1.11k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A