Hanes ariannol DASHWOOD PARENT TEACHER ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1005376
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2006 31/08/2007 31/08/2008 31/08/2009 31/08/2010
Cyfanswm Incwm Gros £1.11k £504 £2.40k £2.38k £1.59k
Cyfanswm gwariant £741 £833 £362 £2.68k £2.82k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A