Hanes ariannol WILLESBOROUGH INFANT SCHOOL SUPPORTERS

Rhif yr elusen: 1006081
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2018 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022
Cyfanswm Incwm Gros £13.33k £12.33k £1.51k £2.56k £1.45k
Cyfanswm gwariant £10.72k £12.84k £4.43k £916 £2.86k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A