Hanes ariannol OAKHURST PARENTS, TEACHERS AND FRIENDS ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1006175
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.76k £2.46k £1.35k £3.36k £3.32k
Cyfanswm gwariant £162 £3.31k £226 £5.73k £2.88k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A