Ymddiriedolwyr THE FREEDOM CENTRE (WORKING WITH PEOPLE WITH DISABILITIES)
Rhif yr elusen: 1007683

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ian Douglas Partridge | Ymddiriedolwr | 22 January 2025 |
|
|
||||
PETER MATTHEW TAYLOR | Ymddiriedolwr | 09 December 2020 |
|
|
||||
Georgina JEMMETT | Ymddiriedolwr | 31 August 2017 |
|
|
||||
Ross ELDERFIELD | Ymddiriedolwr | 26 October 2015 |
|
|
||||
Peter LAING | Ymddiriedolwr | 22 October 2005 |
|
|
||||
CLLR BRENDA HAMMOND | Ymddiriedolwr | 26 October 2003 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.