Hanes ariannol FISHERSGATE COMMUNITY ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1007710
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/03/2011 30/03/2012 30/03/2013 30/03/2014 30/03/2015
Cyfanswm Incwm Gros £7.49k £16.42k £16.09k £55.46k £45.32k
Cyfanswm gwariant £3.99k £10.84k £15.25k £30.87k £45.75k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £19.72k