Hanes ariannol THE HARBOUR
Rhif yr elusen: 1008360
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £260.09k | £217.44k | £270.03k | £277.32k | £242.22k | |
|
Cyfanswm gwariant | £248.28k | £260.18k | £233.83k | £240.79k | £227.71k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £10.85k | £15.82k | £62.45k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £58.26k | £81.60k | £58.26k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.