Hanes ariannol CHILDREN'S SCRAPSTORE
Rhif yr elusen: 1008788
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.02m | £1.12m | £1.03m | £877.55k | £984.07k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.02m | £1.05m | £795.89k | £776.23k | £971.34k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £6.92k | £53.21k | £47.14k | £68.37k | £53.48k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £279.73k | £340.28k | £182.95k | £198.56k | £182.67k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £742.47k | £784.23k | £350.31k | £348.76k | £379.99k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £499.39k | £330.23k | £421.14k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £38 | £67 | £5 | £5 | £95 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £175 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £904.59k | £939.65k | £732.28k | £699.46k | £719.95k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £119.45k | £108.45k | £63.61k | £76.77k | £251.39k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.30k | £0 | £10.96k | £6.76k | £4.05k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.