Ymddiriedolwyr L'ASSOCIATION DES JURISTES FRANCO-BRITANNIQUES/THE FRANCO-BRITISH LAWYERS SOCIETY LIMITED
Rhif yr elusen: 1010089

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
28 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADVOCATE IAN STEWART FORRESTER KC | Cadeirydd | 29 January 2018 |
|
|
||||
Lady Mary Howarth Arden | Ymddiriedolwr | 19 December 2023 |
|
|
||||
Lord Justice John Bernard McCloskey | Ymddiriedolwr | 19 December 2023 |
|
|
||||
Floriane Louise Laruelle | Ymddiriedolwr | 28 April 2023 |
|
|
||||
Maeve Lise Oxanne Guyot | Ymddiriedolwr | 20 December 2022 |
|
|
||||
Dr Ariane de Guillenschmidt Guignot | Ymddiriedolwr | 20 December 2022 |
|
|
||||
Catherine PEDAMON | Ymddiriedolwr | 31 January 2022 |
|
|
||||
Lord Ericht Andrew Fleming Stewart | Ymddiriedolwr | 31 January 2022 |
|
|
||||
Stephane Michel Rene Bonifassi | Ymddiriedolwr | 28 January 2019 |
|
|
||||
Diane Le Grand de Belleroche | Ymddiriedolwr | 24 June 2018 |
|
|
||||
CHARLES PIERRE OLIVIER JEAN RENE ED du COUEDIC de KERERANT | Ymddiriedolwr | 29 January 2018 |
|
|
||||
MICHELLE ANNE CULLY | Ymddiriedolwr | 26 January 2016 |
|
|
||||
LEONARDO CARPENTIERI | Ymddiriedolwr | 24 July 2014 |
|
|
||||
Nicolas JONDET | Ymddiriedolwr | 02 November 2013 |
|
|
||||
DAVID GUILD | Ymddiriedolwr | 26 September 2013 |
|
|
||||
CATHERINE PALMER | Ymddiriedolwr | 02 November 2012 |
|
|
||||
FREDERIC GOLDBERG | Ymddiriedolwr | 02 November 2012 |
|
|
||||
MAITRE IRENE ARNAUDEAU | Ymddiriedolwr | 19 July 2012 |
|
|
||||
VIVIENNE FORREST | Ymddiriedolwr | 19 July 2012 |
|
|
||||
MAITRE CAROL XUEREF | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MADAME KATHERINE DANDRIEUX LISFRANC | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MAITRE BEATRICE CASTELLANE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MONSIEUR ARISTIDE LEVI | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CAROLE HOPE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LADY LEEONA JUNE DORRIAN QC | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MAITRE BERNARD VATIER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROBERT JAMES DAFYDD STEVENSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SALLY OSBORN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.