Hanes ariannol THE EARL OF RUTLAND AND DR FLEMING'S HOSPITAL TRUST

Rhif yr elusen: 1011963
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2010 31/03/2011 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2014
Cyfanswm Incwm Gros £65.26k £76.79k £70.26k £73.19k £54.40k
Cyfanswm gwariant £60.99k £45.50k £127.73k £76.19k £101.39k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A