Dogfen lywodraethu NORTH WARWICKSHIRE & COVENTRY DYSLEXIA ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1012070
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 29/01/1992 AS AMENDED ON 31/01/2001 AS AMENDED ON 28/06/2006 AS AMENDED ON 27/06/2012 AS AMENDED ON 16/04/2013
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF PERSONS HANDICAPPED BY DYSLEXIA AND TO PROMOTE BETTER UNDERSTANDING OF DYSLEXIA TO THE PUBLIC AT LARGE
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.