Hanes ariannol THE PAUL REILLY DESIGN LECTURE TRUST

Rhif yr elusen: 1012828
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2004 31/03/2005 31/03/2006 31/03/2007 31/03/2008
Cyfanswm Incwm Gros £266 £152 £137 £141 £0
Cyfanswm gwariant £1.04k £1.50k £1.00k £1.00k £1.70k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A