Hanes ariannol THE BAYSWATER INSTITUTE

Rhif yr elusen: 1013623
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £113.68k £45.17k £58.64k £82.88k £45.07k
Cyfanswm gwariant £193.82k £85.66k £88.68k £68.69k £61.00k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £52.20k £70.65k £18.00k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £5.17k £4.50k £5.43k N/A