Hanes ariannol MALACHI COMMUNITY TRUST

Rhif yr elusen: 1013687
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2013 05/04/2014 05/04/2015 05/04/2016 05/04/2017
Cyfanswm Incwm Gros £394.66k £246.50k £179.83k £124.71k £16.95k
Cyfanswm gwariant £191.77k £211.12k £210.69k £117.27k £16.64k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £0 £0 £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £0 £0 £0