Hanes ariannol ROBERT PEREIRA CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 1013902
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2004 05/04/2005 05/04/2006 05/04/2007 05/04/2008
Cyfanswm Incwm Gros £424 £429 £426 £0 £0
Cyfanswm gwariant £0 £0 £0 £0 £17.00k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A