Hanes ariannol SCAWBY UNDER FIVES

Rhif yr elusen: 1014045
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2011 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2014 31/03/2015
Cyfanswm Incwm Gros £111.61k £119.84k £130.99k £141.39k £151.19k
Cyfanswm gwariant £102.30k £115.16k £127.38k £159.51k £143.98k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £69.71k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0