Hanes ariannol THE SWAN CLUB

Rhif yr elusen: 1014344
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2011 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2014 31/03/2015
Cyfanswm Incwm Gros £5.77k £5.78k £5.85k £5.68k £111
Cyfanswm gwariant £5.67k £5.96k £6.74k £4.97k £4.12k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A