ymddiriedolwyr ROTARY CLUB OF ALRESFORD TRUST FUND
Rhif yr elusen: 1014447
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James Pinniger | Ymddiriedolwr | 04 December 2023 |
|
|
||||
Dr David Sean Marshall | Ymddiriedolwr | 21 June 2021 |
|
|
||||
Jonathan Pittam | Ymddiriedolwr | 15 October 2014 |
|
|
||||
JONATHAN MABYN READ | Ymddiriedolwr | 17 June 2013 |
|
|
||||
STEPHEN HUGH PINCH | Ymddiriedolwr | 25 October 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.