Hanes ariannol PORTCHESTER SCHOOL TRUST FUND

Rhif yr elusen: 1014639
Elusen a dynnwyd

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2009 31/07/2010 31/07/2011 31/07/2012 31/07/2013
Cyfanswm Incwm Gros £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm gwariant £0 £0 £0 £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A