Hanes ariannol CHRISTIAN SCIENCE SOCIETY, TORBAY

Rhif yr elusen: 1014750
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2010 31/10/2011 31/10/2012 31/10/2013 31/10/2014
Cyfanswm Incwm Gros £4.97k £4.29k £4.41k £4.34k £14.03k
Cyfanswm gwariant £13.47k £14.88k £10.17k £14.45k £10.36k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A