Hanes ariannol THE AMULREE STUDENTSHIP FUND

Rhif yr elusen: 1015689
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2014 31/07/2015 31/07/2016 31/07/2017 31/07/2018
Cyfanswm Incwm Gros £16.16k £18.13k £19.04k £21.64k £18.63k
Cyfanswm gwariant £30.42k £19.42k £3.94k £29.54k £13.61k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £0 £0 £0 N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £0 £0 £0 N/A