Hanes ariannol IDEAS PLUS

Rhif yr elusen: 1016182
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £786.91k £890.30k £945.46k £1.09m £1.25m
Cyfanswm gwariant £645.52k £842.63k £888.19k £959.03k £1.08m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £851.32k £935.57k £955.92k £1.20m
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £1 £3 £50 £0 £50.18k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £785.89k £889.47k £944.94k £1.09m £1.20m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £1.01k £826 £467 £471 £365
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £645.52k £842.63k £888.00k £959.03k £1.08m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £12.53k £16.10k £11.61k £82.91k £14.71k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £190 £0 £0