Hanes ariannol TUNE-UP CHARITABLE FUND

Rhif yr elusen: 1016351
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2018 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022
Cyfanswm Incwm Gros £579 £769 £275 £260 £221
Cyfanswm gwariant £3.80k £900 £800 £800 £800
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A