Hanes ariannol ASPULL AND HAIGH WOMEN'S INSTITUTE

Rhif yr elusen: 1016510
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2020 31/10/2021 31/10/2022 31/10/2023 30/10/2024
Cyfanswm Incwm Gros £437 £438 £1.99k £4.06k £3.49k
Cyfanswm gwariant £1.28k £1.28k £1.73k £3.29k £2.57k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A