Hanes ariannol FINDON VILLAGE WOMEN'S INSTITUTE

Rhif yr elusen: 1017743
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/10/2019 30/10/2020 30/10/2021 30/01/2023 30/01/2024
Cyfanswm Incwm Gros £3.27k £2.66k £1.80k £3.85k £2.84k
Cyfanswm gwariant £4.05k £2.62k £2.30k £3.79k £3.10k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A