Ymddiriedolwyr RACKHEATH WOMEN'S INSTITUTE
Rhif yr elusen: 1018555

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANCES JANE POINTER | Cadeirydd |
|
|
|||||
Sandra Muriel Frosdick | Ymddiriedolwr | 23 February 2023 |
|
|
||||
Maureen Kay Harris | Ymddiriedolwr | 23 February 2023 |
|
|
||||
Rosemary Grace Burdette | Ymddiriedolwr | 25 November 2021 |
|
|
||||
Myfanwy Ellard | Ymddiriedolwr | 26 November 2020 |
|
|
||||
Brenda Wright | Ymddiriedolwr | 28 November 2019 |
|
|
||||
Verna Eileen GAGE | Ymddiriedolwr | 26 November 2015 |
|
|
||||
Patricia Fulcher | Ymddiriedolwr | 27 November 2014 |
|
|
||||
JANE NOCK | Ymddiriedolwr | 28 April 2012 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.