Ymddiriedolwyr HIGHFIELD COMMUNITY ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1018758
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (3 diwrnod yn hwyr)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

11 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
John Stopps Ymddiriedolwr 27 March 2024
Dim ar gofnod
Gemma Cole Ymddiriedolwr 27 March 2024
Dim ar gofnod
Kelly Delaney Ymddiriedolwr 27 March 2024
Dim ar gofnod
Gareth Hamm Ymddiriedolwr 27 March 2024
Dim ar gofnod
Joely Fletcher Ymddiriedolwr 27 March 2024
Dim ar gofnod
Christopher Stuart Ymddiriedolwr 26 March 2024
Dim ar gofnod
Rebecca Koobi Ymddiriedolwr 02 April 2023
Dim ar gofnod
Sammy Barry-Mears Ymddiriedolwr 02 April 2023
Dim ar gofnod
Brenda Link Ymddiriedolwr 02 April 2023
Dim ar gofnod
Wayne Cole Ymddiriedolwr 03 March 2019
Dim ar gofnod
Margret Gogin Ymddiriedolwr 03 March 2018
Dim ar gofnod