Hanes ariannol SHAHJALAL JAME MASJID-E-NOOR AND MADRASHA AND ISLAMIC CENTRE

Rhif yr elusen: 1018891
Mae adrodd yr elusen 1 diwrnod yn hwyr
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 29/02/2020 28/02/2021 28/02/2022 28/02/2023 29/02/2024
Cyfanswm Incwm Gros £61.45k £58.06k £84.78k £87.34k £79.20k
Cyfanswm gwariant £57.52k £55.17k £55.08k £69.60k £61.23k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £35.66k £25.23k N/A N/A