Hanes ariannol TERLING SCHOOL PTA

Rhif yr elusen: 1018951
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2017 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £4.75k £4.42k £2.12k £12.78k £7.52k
Cyfanswm gwariant £3.22k £3.58k £2.60k £9.68k £8.95k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £4.00k N/A