Dogfen lywodraethu MARY'S PILGRIMS TRUST
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 08/09/1992 AS AMENDED ON 23/02/1993 AS AMENDED ON 09/04/2010 AS AMENDED ON 14/06/2013 AS AMENDED ON 06/06/2014 AS AMENDED ON 15 APR 2016
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF CONVALESCENT PERSONS, PEOPLE WITH DISABILITIES, THE INFIRM AND THE SICK, BY TRANSPORTING OR ASSISTING IN THE TRANSPORT OF SUCH PERSONS WHETHER MOBILE, WHEELCHAIR USERS OR CONFINED TO BED, TO THE SHRINE OF OUR LADY OF LOURDES OR TO SUCH OTHER PLACES OF PILGRIMAGE AS THE EXECUTIVE COMMITTEE SHALL IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION FROM TIME TO TIME DETERMINE.
Maes buddion
NORTHAMPTONSHIRE
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.