Hanes ariannol FOREST OF DEAN AGE CONCERN

Rhif yr elusen: 1019011
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2015 31/03/2016 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2019
Cyfanswm Incwm Gros £254.58k £260.28k £264.34k £272.29k £275.56k
Cyfanswm gwariant £252.88k £252.32k £252.26k £246.68k £310.87k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 £0 £9.00k N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £7.80k £8.00k £0 £7.64k £10.00k