Hanes ariannol OASIS CHILDREN'S VENTURE
Rhif yr elusen: 1019626
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £838.88k | £931.00k | £846.17k | £1.06m | £1.14m | |
|
Cyfanswm gwariant | £769.07k | £969.97k | £825.18k | £1.05m | £1.19m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £129.50k | £388.86k | £372.60k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £23.90k | £47.80k | £74.44k | £77.86k | £118.32k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £669.78k | £738.34k | £635.21k | £570.56k | £583.24k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £5.94k | £5.20k | £210.96k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £163.17k | £187.46k | £0 | £477.16k | £552.28k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £195.30k | £195.34k | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £376 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £11.72k | £8.17k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £439.91k | £375.22k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £759.71k | £960.49k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £9.36k | £9.48k | £15.48k | £24.48k | £19.44k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.00k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £809.70k | £1.03m | £1.17m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.