Ymddiriedolwyr CLIPSTON VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 1019665
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Faye Tan Cadeirydd 02 May 2018
Dim ar gofnod
Charlotte Alderson-Smith Ymddiriedolwr 15 March 2024
Dim ar gofnod
Robert Thomas Burnham Ymddiriedolwr 22 March 2023
Dim ar gofnod
Linda Warren Ymddiriedolwr 07 October 2021
Dim ar gofnod
Valerie Carpenter Ymddiriedolwr 07 October 2021
Dim ar gofnod
Peter Warren Ymddiriedolwr 07 October 2021
Dim ar gofnod
Toby Alderson-Smith Ymddiriedolwr 05 October 2021
Dim ar gofnod
Maureen Elizabeth Mirams Ymddiriedolwr 07 July 2021
Dim ar gofnod
Claire Harvey Ymddiriedolwr 08 May 2019
Dim ar gofnod
ANGELA ELIZABETH FELLOWES Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod