Hanes ariannol BRIDGNORTH LITTLE LEARNERS

Rhif yr elusen: 1020640
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/04/2005 30/04/2006 30/04/2007 31/03/2008 31/03/2009
Cyfanswm Incwm Gros £10.02k £11.92k £8.60k £13.69k £13.76k
Cyfanswm gwariant £11.31k £11.92k £8.49k £13.69k £13.76k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A