Ymddiriedolwyr EAST GOSCOTE SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 1020955

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarah Vicky Haywood | Cadeirydd | 13 May 2016 |
|
|
||||
Philippa Amy Manning | Ymddiriedolwr | 20 September 2023 |
|
|
||||
James Harry Hubbard | Ymddiriedolwr | 20 September 2023 |
|
|
||||
Leo James Taylor | Ymddiriedolwr | 28 September 2022 |
|
|
||||
Phillip Paul Bott | Ymddiriedolwr | 28 September 2022 |
|
|
||||
Sarah Louise Webb | Ymddiriedolwr | 27 September 2017 |
|
|
||||
Ashokkumar Hemraj Vadera | Ymddiriedolwr | 02 July 2014 |
|
|
||||
MRS D MANNING | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.