Hanes ariannol SHELDWICH COUNTY PRIMARY SCHOOL PARENT TEACHER ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1021211
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £6.49k £3.49k £13.82k £9.08k £14.57k
Cyfanswm gwariant £3.30k £2.87k £11.83k £6.44k £12.62k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A