ymddiriedolwyr WEST BUCKLAND WOMEN'S INSTITUTE
Rhif yr elusen: 1021540
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christine Wombwell | Cadeirydd | 12 August 2020 |
|
|
||||
Gillian McGoun | Ymddiriedolwr | 09 May 2023 |
|
|
||||
Heather Bubb | Ymddiriedolwr | 09 May 2023 |
|
|
||||
Enid Margaret Halliwell | Ymddiriedolwr | 05 December 2022 |
|
|
||||
Sandra Featherstone | Ymddiriedolwr | 11 October 2022 |
|
|
||||
Cheryl M Bailey | Ymddiriedolwr | 14 May 2019 |
|
|
||||
Susan Porcas | Ymddiriedolwr | 09 May 2017 |
|
|||||
Pat Meek | Ymddiriedolwr | 10 May 2016 |
|
|
||||
CAROLE SUSAN SMITH | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.