Hanes ariannol BEECHES PRE-SCHOOL

Rhif yr elusen: 1022286
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £87.10k £74.91k £80.09k £66.86k £71.25k
Cyfanswm gwariant £78.96k £73.54k £76.33k £74.93k £76.61k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £59.23k £51.17k £2.00k £2.00k £51.95k