Hanes ariannol EAST ANSTEY PRESCHOOL

Rhif yr elusen: 1022522
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2011 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2014 31/03/2015
Cyfanswm Incwm Gros £18.65k £14.80k £17.80k £23.67k £7.32k
Cyfanswm gwariant £17.86k £16.48k £16.85k £22.12k £8.12k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A