Hanes ariannol ST CATHERINES KINDERGARTEN

Rhif yr elusen: 1022781
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2011 31/08/2012 31/08/2013 31/08/2014 31/08/2015
Cyfanswm Incwm Gros £37.07k £38.92k £31.68k £34.00k £41.21k
Cyfanswm gwariant £36.76k £35.45k £37.90k £25.24k £34.98k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £34.70k